Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término |
Respaldo jurídico |
Registros |
---|---|---|---|---|---|
Joaquín José Lavín Infante | Alcalde | 06-12-2016 | 06-12-2020 | Ver DECRETO Ver Acta |
Audiencias Viajes Donativos |
Francisco Javier de La Maza Chadwick | Alcalde | 06-12-2012 | 06-12-2016 | Ver Documento | Audiencias Viajes Donativos |
Omar Saffie Lamas | Alcalde (Subrogante) | 17-10-2015 | 27-10-2015 | Ver Documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carolina Cotapos Mardones | Concejala | 06-12-2016 | 06-12-2020 | Ver ACTA PROCLAMACIÓN 2016 | Audiencias Viajes Donativos |
Martita Fresno Mackenna | Concejala | 06-12-2016 | 06-12-2020 | Ver ACTA PROCLAMACIÓN 2016 | Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Larraín Hurtado | Concejal | 06-12-2016 | 06-12-2020 | Ver ACTA PROCLAMACIÓN 2016 | Audiencias Viajes Donativos |
David Jankelevich Waisbein | Concejal | 06-12-2016 | 06-12-2020 | Ver ACTA PROCLAMACIÓN 2016 | Audiencias Viajes Donativos |
Cristián Velasco Vignola | Concejal | 06-12-2016 | 06-12-2020 | Ver ACTA PROCLAMACIÓN 2016 | Audiencias Viajes Donativos |
Ricardo Cortés Ballerino | Concejal | 06-12-2016 | 06-12-2020 | Ver ACTA PROCLAMACIÓN 2016 | Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Díaz Cofré | Concejala | 06-12-2016 | 06-12-2020 | Ver ACTA PROCLAMACIÓN 2016 | Audiencias Viajes Donativos |
Felipe de Pujadas Abadie | Concejal | 06-12-2016 | 06-12-2020 | Ver ACTA PROCLAMACIÓN 2016 | Audiencias Viajes Donativos |
Cecilia Serrano Gildemeister | Concejala | 06-12-2012 | 06-12-2016 | VER ACTA PROCLAMACIÓN 2016 | Audiencias Viajes Donativos |
Tomás Fuentes Barros | Concejal | 06-12-2012 | 06-12-2016 | VER ACTA PROCLAMACIÓN 2016 | Audiencias Viajes Donativos |
Regina Aste Hevia | Concejala | 06-12-2012 | 06-12-2016 | VER ACTA PROCLAMACIÓN 2016 | Audiencias Viajes Donativos |
Gabriel Flandez Bórquez | Concejal | 06-03-2014 | 06-12-2016 | VER ACTA PROCLAMACIÓN 2016 | Audiencias Viajes Donativos |
María Angélica Fernandez | Secretario Municipal (Subrogante) | 27-10-2015 | 28-10-2015 | Ver Documento | Audiencias Viajes Donativos |
Omar Saffie Lamas | Administrador Municipal | 01-10-2015 | 01-05-2016 | Ver Documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jesús Cabedo Ibarra | Director Dirección Jurídica (Subrogante) | 22-10-2015 | 24-10-2015 | Ver Documento | Audiencias Viajes Donativos |
Osvaldo López Arriagada | Director Dirección Jurídica (Subrogante) | 22-10-2015 | 24-10-2015 | Ver Documento | Audiencias Viajes Donativos |
Alvaro Fuentes Gomien | Secretario Comunal de Planificación | 01-10-2015 | 31-03-2019 | Ver Documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Alarcón Castro | Director de Desarrollo Comunitario | 01-10-2015 | 01-05-2016 | Ver Documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Ignacio Jaramillo Michaelis | Director de Operaciones | 01-10-2015 | 01-05-2016 | Ver Documento | Audiencias Viajes Donativos |
Lorena Naves Contreras | Jefe de Gabinete | 01-10-2015 | 01-05-2016 | Ver Documento | Audiencias Viajes Donativos |